注册资金:人民币50.00万
欢迎来到杭州华源电子设备有限公司网站, 具体地址是
浙江省杭州拱墅区浙江 杭州市 杭州拱墅区新文路66-2号,联系人是钱韵。
主要经营手提式喊话器;吸顶音响;有源音响;广播器材;广播终端设备;回流焊加工;IC芯片帮定。
未知。
- 公司地址:
- 浙江省 杭州 拱墅区 浙江 杭州市 杭州拱墅区新文路66-2号
- 固定电话:
- 571 88747885
- 联系人:
- 钱韵先生()
- 移动电话:
- 13805719020
- 邮政编码:
- 310015
- 传真号码:
- 057188747958
企业经济性质 |
有限责任公司 |
法人代表或负责人 |
|
企业类型 |
生产加工 |
公司注册地 |
|
注册资金 |
|
成立时间 |
2001 |
员工人数 |
|
月产量 |
|
年营业额 |
|
年出口额 |
|
管理体系认证 |
|
主要经营地点 |
|
主要客户 |
|
厂房面积 |
|
是否提供OEM代加工 |
否 |
开户银行 |
|
银行帐号 |
|
主要市场 |
|
主营产品或服务 |
手提式喊话器;吸顶音响;有源音响;广播器材;广播终端设备;回流焊加工;IC芯片帮定 |
企业名称 |
杭州华源电子设备有限公司 |
统一社会信用代码 |
913301101433410992 |
登记状态 |
存续 |
住所 |
杭州余杭区良渚街道荀山村二组王家里19号 |
类型 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) |
法定代表人 |
张国庆 |
注册资本 |
50 万元人民币 |
成立日期 |
2001年12月25日 |
营业期限自 |
2012年04月27日 |
营业期限至 |
长期 |
登记机关 |
杭州市余杭区工商行政* |
核准日期 |
2016年03月08日 |
经营范围 |
许可经营项目:喊话器、音响设备、电子配件的制造、加工。 |
- Tue Mar 08 00:00:00 CST 2016
- 从:注册号:330184000096769
组织机构代码证:143341099变更为统一社会信用代码:913301101433410992
- Tue Mar 08 00:00:00 CST 2016
- 住所(营业场所、地址)变更从:住所: 杭州余杭区良渚街道吴家厍村;
营业期限: 2012-04-27 至 2021-12-24;
电话:;变更为住所: 杭州余杭区良渚街道荀山村二组王家里19号; 营业期限: 2012-04-27 至 9999-09-09; 电话:;
- Fri Apr 27 00:00:00 CST 2012
- 住所(营业场所、地址)变更从:住所: 杭州余杭区良渚镇吴家厍村;
一般经营项目: 喊话器、音响设备、电子配件的制造、加工。;
许可经营项目: ;
营业期限: 2001-12-25 至 2011-12-25;
电话:;变更为住所: 杭州余杭区良渚街道吴家厍村; 一般经营项目: ; 许可经营项目: 喊话器、音响设备、电子配件的制造、加工。; 营业期限: 2012-4-27 至 2021-12-24; 电话:;
- Thu Sep 10 00:00:00 CST 2009
- 住所(营业场所、地址)变更从:住所: 杭州余杭区良渚镇通运路69号;
注册号: ********911;
电话:;变更为住所: 杭州余杭区良渚镇吴家厍村; 注册号: ********96769; 电话:;
- Wed Aug 09 00:00:00 CST 2006
- 住所(营业场所、地址)变更从:住所: 拱墅区大关大浒路96号;
经营范围: 喊话器、音响设备、电子元件的制造、加工。;
注册号: ********759;
股东: 郑希勇, 24万; 张国庆, 26万;
组织机构: 张国庆 职务: ; 张国庆 职务: ; 郑希勇 职务: ;
电话:;变更为住所: 杭州余杭区良渚镇通运路69号; 经营范围: 喊话器、音响设备、电子配件的制造、加工。; 注册号: ********911; 股东: 钱军, 24万; 张国庆, 26万; 组织机构: 钱军 职务: 监事; 张国庆 职务: 执行董事; 张国庆 职务: 总经理; 电话:;
- Tue Dec 25 00:00:00 CST 2001
- 名称变更从:企业名称:杭州华源电子设备厂;注册资本:10;企业类型:10;主营:电子元件。;经营起始日期:1994-05-16;变更为企业名称:杭州华源电子设备有限公司;注册资本:50;企业类型:173;主营:喊话器、音响设备、电子元件的制造、加工。;经营起始日期:2001-12-25;
- Tue Feb 29 00:00:00 CST 2000
- 住所(营业场所、地址)变更从:经营场所:拱墅区仓基新村3幢3号;电话:;变更为经营场所:拱墅区大关大浒路96号;电话:;
- 张国庆 任 执行董事 职务
- 张国庆 任 总经理 职务
- 钱军 任 监事 职务