注册资金:人民币100万元
年营业额:人民币 2001 万元/年 - 3000万元/年
欢迎来到裕骏达国际货运有限公司网站, 具体地址是
广东省深圳市罗湖区深圳市罗湖区深圳市罗湖区深南东路4002鸿隆世纪广场A座21-22楼,联系人是王利(Edward)。
主要经营国际货物运输; 海运; 空运; 海空联运; 散货拼箱; 买家拼箱; 进出口的海关报关及清关服务;门到门服务; 仓储服务; 内陆路运输。
未知。
- 公司地址:
- 广东省 深圳市 罗湖区 深圳市罗湖区深圳市罗湖区深南东路4002鸿隆世纪广场A座21-22楼
- 固定电话:
- 86 075525153443
- 联系人:
- 王利(Edward)先生()
- 移动电话:
- 13660659107
- 邮政编码:
- 518007
- 传真号码:
- 075525153306
企业经济性质 |
合资经营企业(港或澳、台资) |
法人代表或负责人 |
|
企业类型 |
其他 |
公司注册地 |
|
注册资金 |
|
成立时间 |
1997 |
员工人数 |
|
月产量 |
|
年营业额 |
|
年出口额 |
|
管理体系认证 |
|
主要经营地点 |
|
主要客户 |
|
厂房面积 |
|
是否提供OEM代加工 |
否 |
开户银行 |
|
银行帐号 |
|
主要市场 |
|
主营产品或服务 |
国际货物运输; 海运; 空运; 海空联运; 散货拼箱; 买家拼箱; 进出口的海关报关及清关服务;门到门服务; 仓储服务; 内陆路运输 |
企业名称 |
裕骏达国际货运有限公司 |
统一社会信用代码 |
914403006188810303 |
经营状态 |
登记成立 |
住所 |
深圳市罗湖区桂园街道深南中路与和平路交汇处西北角鸿隆世纪广场A座21层A单元 |
类型 |
合资经营(港资) |
法定代表人 |
梁光宗 |
注册资本 |
500万元人民币 |
成立日期 |
1994年08月08日 |
营业期限自 |
1994年08月08日 |
营业期限至 |
2018年08月08日 |
登记机关 |
深圳市市场监督*罗湖局 |
核准日期 |
2016年08月09日 |
经营范围 |
承办经航空、公路、海上进出口货物的国际运输代理业务,包括:揽货、订舱、包舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、短途运输服务及咨询业务。在广州、厦门、上海、宁波、温州、汕头市设立办事处。在中山市设立办事处。^ |
- 2016年08月09日
- 经营期限从:自1994年8月8日起至2016年8月8日止变更为自1994年8月8日起至2018年8月8日止
- 2016年08月09日
- 住所从:深圳市罗湖区东门街道东门南路天俊大厦裙楼3楼3C22变更为深圳市罗湖区桂园街道深南中路与和平路交汇处西北角鸿隆世纪广场A座21层A单元
- 2015年08月03日
- 住所从:深圳市罗湖区桂园街道深南中路与和平路交汇处西北角鸿隆世纪广场A座21层A单位变更为深圳市罗湖区东门街道东门南路天俊大厦裙楼3楼3C22
- 2015年02月05日
- 高管人员从:韩 洪(副总经理) 韩洪(董事) 林小杰(副总经理) 戚征宇(董事) 林小杰(董事) 梁光宗(董事长) 郭华敦(副董事长) 林智良(副董事长) 戚征宇(副总经理) 梁光宗(总经理)变更为林小杰(董事) 林小杰(副总经理) 成泽林(副董事长) 梁光宗(总经理) 梁光宗(董事长)
- 2015年02月05日
- 董事成员从:韩 洪(副总经理) 韩洪(董事) 林小杰(副总经理) 戚征宇(董事) 林小杰(董事) 梁光宗(董事长) 郭华敦(副董事长) 林智良(副董事长) 戚征宇(副总经理) 梁光宗(总经理)变更为林小杰(董事) 林小杰(副总经理) 成泽林(副董事长) 梁光宗(总经理) 梁光宗(董事长)
- 2015年02月05日
- 股东(投资人)从:深圳市鲲田商贸有限公司 0.0000(万元) 30.0000% 雅赛(中国香港)运输公司 0.0000(万元) 50.0000% 广东省宝安纺织品进出口公司 0.0000(万元) 20.0000%变更为广东省宝安纺织品进出口公司 100.0000(万元) 20.0000% 雅赛(中国香港)运输公司 400.0000(万元) 80.0000%
- 2014年09月05日
- 住所从:深圳市罗湖区深南东路与和平路交汇处西北角鸿隆世纪广场A座22层A、B、C、D单位变更为深圳市罗湖区桂园街道深南中路与和平路交汇处西北角鸿隆世纪广场A座21层A单位
- 2014年08月04日
- 经营期限从:自1994年8月8日起至2014年8月8日止变更为自1994年8月8日起至2016年8月8日止
- 梁光宗 任 董事长 职务
- 成泽林 任 副董事长 职务
- 林小杰 任 董事 职务
- 梁光宗 任 总经理 职务
- 林小杰 任 副总经理 职务