注册资金:人民币0万元
欢迎来到路明科技集团有限公司网站, 具体地址是
辽宁省大连辽宁 大连市大连市高新园区高能街1号路明科技大厦C区B1,联系人是王研国。
主要经营LED照明; LED显示屏; LED路灯; LED日光灯; LED隧道灯; LED户内照明;LED亮化照明; LED*标志。
未知。
- 公司地址:
- 辽宁省 大连 辽宁 大连市大连市高新园区高能街1号路明科技大厦C区B1
- 固定电话:
- 41184755311
- 联系人:
- 王研国先生()
- 移动电话:
- 13130025809
- 邮政编码:
- 116025
- 传真号码:
- 041184755100
企业经济性质 |
私营独资企业 |
法人代表或负责人 |
|
企业类型 |
生产加工 |
公司注册地 |
|
注册资金 |
|
成立时间 |
1992 |
员工人数 |
|
月产量 |
|
年营业额 |
|
年出口额 |
|
管理体系认证 |
|
主要经营地点 |
|
主要客户 |
|
厂房面积 |
|
是否提供OEM代加工 |
否 |
开户银行 |
|
银行帐号 |
|
主要市场 |
|
主营产品或服务 |
LED照明; LED显示屏; LED路灯; LED日光灯; LED隧道灯; LED户内照明;LED亮化照明; LED*标志 |
企业名称 |
路明科技集团有限公司 |
工商注册号 |
|
登记状态 |
存续(在营、开业、在册) |
住所 |
辽宁省大连**产业园区火炬路10号 |
类型 |
有限责任公司(自然人投资或控股) |
法定代表人 |
方秀琴 |
注册资本 |
5800 **民币 |
成立日期 |
1994年10月28日 |
营业期限自 |
1994年10月28日 |
营业期限至 |
长期 |
登记机关 |
大连市工商行政* |
核准日期 |
2016年05月11日 |
经营范围 |
生物制品(不含医药)、能源、*、环保及信息软件**的研究与开发;化工产品(不含专项审批)、电子产品的生产与销售;**产业投资开发、技术转让及咨询服务;经营进出口业务(见许可证范围);园林绿化、装饰装修;机电安装、**工程;电子产品的开发与安装;房屋租赁;物业管理***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
- 2014年09月05日
- 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限、合伙期限等变更) 从:1994-10-28/2014-10-27变更为1994-10-28
- 2014年08月20日
- 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) 从:辽宁省大连**产业园区七贤岭高能街1-2号变更为辽宁省大连**产业园区火炬路10号
- 2013年05月24日
- 负责人变更(法定代表人、负责人、**代表、个体户经营者、投资人、合伙事务执行人等变更) 从:肖志国变更为方秀琴
- 2013年05月24日
- 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) 从:1.肖志强 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,2.方秀琴 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.肖志国 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是变更为1.肖志强 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,2.方秀琴 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是,3.肖志国 职务: 监事 法定代表人标志: 否
- 2011年01月27日
- 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) 从:1.梁旭东 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,2.肖志强 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.肖志国 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是变更为1.方秀琴 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.肖志强 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,3.肖志国 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是
- 2010年02月02日
- 高级管理人员备案(董事、监事、经理等) 从:1.肖志国 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,2.方秀琴 职务: 监事 法定代表人标志: 否,3.肖志国 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是变更为1.肖志强 职务: 监事 法定代表人标志: 否,2.梁旭东 职务: 总经理 法定代表人标志: 否,3.肖志国 职务: 执行董事 法定代表人标志: 是
- 2010年02月02日
- 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) 从:大连**产业园区七贤岭火炬路10号变更为大连**产业园区七贤岭高能街1-2号
- 2009年11月17日
- 经营范围变更(含业务范围变更) 从:生物制品(不含医药)、能源、*、环保及信息软件**的研究与开发;化工产品(不含专项审批)、建筑材料、电光源、光学材料及器件、电子产品的生产与销售;**产业投资开发、技术转让及咨询服务;经营进出口业务(见许可证范围);园林绿化、装饰装修;机电安装、**工程;电子产品的开发与安装;房屋租赁;物业管理***变更为生物制品(不含医药)、能源、*、环保及信息软件**的研究与开发;化工产品(不含专项审批)、电子产品的生产与销售;**产业投资开发、技术转让及咨询服务;经营进出口业务(见许可证范围);园林绿化、装饰装修;机电安装、**工程;电子产品的开发与安装;房屋租赁;物业管理***
- 2007年06月11日
- 名称变更(字号名称、集团名称等) 从:大连路明科技集团有限公司变更为路明科技集团有限公司
- 2004年09月23日
- 期限变更(经营期限、营业期限、驻在期限、合伙期限等变更) 从:1994-10-28 / 2004-10-27变更为1994-10-28 / 2014-10-27
- 2003年08月12日
- 经营范围变更(含业务范围变更) 从:生物制品(不含医药)、能源、*、环保及信息软件**的研究与开发;化工产品(不含专项审批)、建筑材料、电光源、光学材料及器件、电子产品的生产与销售;**产业投资开发、技术转让及咨询服务;经营进出口业务(见许可证范围);园林绿化、装饰装修;机电安装、**工程;电子产品的开发与安装***变更为生物制品(不含医药)、能源、*、环保及信息软件**的研究与开发;化工产品(不含专项审批)、建筑材料、电光源、光学材料及器件、电子产品的生产与销售;**产业投资开发、技术转让及咨询服务;经营进出口业务(见许可证范围);园林绿化、装饰装修;机电安装、**工程;电子产品的开发与安装;房屋租赁;物业管理***
- 2003年03月19日
- 经营范围变更(含业务范围变更) 从:生物制品(不含医药)、能源、*、环保及信息软件**的研究与开发;化工产品(不含专项审批)、建筑材料、电光源、光学材料及器件、电子产品的生产与销售;**产业投资开发、技术转让及咨询服务;经营进出口业务(见许可证范围)***变更为生物制品(不含医药)、能源、*、环保及信息软件**的研究与开发;化工产品(不含专项审批)、建筑材料、电光源、光学材料及器件、电子产品的生产与销售;**产业投资开发、技术转让及咨询服务;经营进出口业务(见许可证范围);园林绿化、装饰装修;机电安装、**工程;电子产品的开发与安装***
- 2003年03月14日
- 市场主体类型变更 从:非自然人出资有限责任公司变更为自然人出资有限责任公司
- 2002年07月05日
- 经营范围变更(含业务范围变更) 从:生物制品(不含医药)、能源、*、环保及信息软件**的研究与开发;化工产品(不含专项审批)、建筑材料、电光源、光学材料及器件、电子产品的生产与销售;**产业投资开发、技术转让及咨询服务***变更为生物制品(不含医药)、能源、*、环保及信息软件**的研究与开发;化工产品(不含专项审批)、建筑材料、电光源、光学材料及器件、电子产品的生产与销售;**产业投资开发、技术转让及咨询服务;经营进出口业务(见许可证范围)***
- 2000年12月12日
- 地址变更(住所地址、经营场所、驻在地址等变更) 从:大连甘井子区七贤岭科达路变更为大连市高新园区七贤岭火炬路10号
- 2000年12月12日
- 经营范围变更(含业务范围变更) 从:发光材料及制品、霓虹灯、节能灯及*标志 的开发、生产,电瓷和磁性材料、精细化工产 品的技术开发、技术咨询、技术服务***变更为生物制品(不含医药)、能源、*、环保及信 息软件商新技术的研究与开发;电子产品(不 含专项审批)、建筑材料、电光源、光学材料 及器件、电子产品的生产与销售;**产 业投资开发、技术转让及咨询服务***
- 1999年05月20日
- 名称变更(字号名称、集团名称等) 从:大连路明光源有限公司变更为大连路明科技集团有限公司
- 1999年05月20日
- 注册资本变更(注册资本、注册资金、成员出资总额等变更) 从:218.00变更为5800.00
- 方秀琴 任 执行董事 职务
- 肖志强 任 总经理 职务
- 肖志国 任 监事 职务