注册资金:人民币1800万元
年营业额:人民币 1 亿元/年以上
欢迎来到浙江鸿友压缩机制造有限公司网站, 具体地址是浙江 温岭市浙江省温岭市泽国空压机工业园区,联系人是杨刚琪。
主要经营空压机; 空压机配件; 铝件压铸加工;。
未知。
- 公司地址:
- 浙江 温岭市浙江省温岭市泽国空压机工业园区
- 固定电话:
- 86 057686402091
- 联系人:
- 杨刚琪先生()
- 移动电话:
- 13058753767
- 邮政编码:
- 317523
- 传真号码:
- 057686402233
企业经济性质 |
中外合资经营企业 |
法人代表或负责人 |
|
企业类型 |
其他 |
公司注册地 |
|
注册资金 |
|
成立时间 |
2003 |
员工人数 |
|
月产量 |
|
年营业额 |
|
年出口额 |
|
管理体系认证 |
|
主要经营地点 |
|
主要客户 |
|
厂房面积 |
|
是否提供OEM代加工 |
否 |
开户银行 |
|
银行帐号 |
|
主要市场 |
|
主营产品或服务 |
空压机; 空压机配件; 铝件压铸加工; |
企业名称 |
浙江鸿友压缩机制造有限公司 |
统一社会信用代码 |
91331081745843280E |
登记状态 |
存续 |
住所 |
浙江温岭市泽国空压机工业园区 |
类型 |
一人有限责任公司(私营法人独资) |
法定代表人 |
陈君立 |
注册资本 |
1804.44 万元人民币 |
成立日期 |
2003年01月16日 |
营业期限自 |
2003年01月16日 |
营业期限至 |
|
登记机关 |
温岭市工商行政* |
核准日期 |
2016年02月04日 |
经营范围 |
一般经营项目:生产销**气压缩机、空压机配件、高压清洗机、风动工具。 |
- Thu Feb 04 00:00:00 CST 2016
- 组织机构变更从:姓名: 陈君立; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 于军; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 余国效; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事变更为姓名: 陈君立; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 执行董事姓名: 董鑫刚; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 监事姓名: 高彩君; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 经理
- Thu Feb 04 00:00:00 CST 2016
- 投资人(股权)变更从:企业名称: GRI POWER LIMITED; 出资额: 54.5; 百分比: 25%; 法人性质: 企业法人
企业名称: 台州市压缩机制造有限公司; 出资额: 163.5; 百分比: 75%; 法人性质: 企业法人变更为企业名称: 台州市压缩机制造有限公司; 出资额: 1804.44; 百分比: **; 法人性质: 企业法人
- Thu Feb 04 00:00:00 CST 2016
- 实收资本变更从:218变更为1804.44
- Thu Feb 04 00:00:00 CST 2016
- 营业期限(有效期限、驻在期限)变更从:营业期限: 2003-1-16 至 2025-1-15变更为营业期限: 2003-1-16 至
- Thu Feb 04 00:00:00 CST 2016
- 一般经营项目变更从:一般经营项目:变更为一般经营项目: 生产销**气压缩机、空压机配件、高压清洗机、风动工具。
- Thu Feb 04 00:00:00 CST 2016
- 注册资本(金)变更从:218变更为1804.44
- Thu Feb 04 00:00:00 CST 2016
- 企业类型变更从:有限责任公司(中外合资)变更为一人有限责任公司(私营法人独资)
- Thu Feb 04 00:00:00 CST 2016
- 从:注册号:331081400000187
组织机构代码证:745843280变更为统一社会信用代码:91331081745843280E
- Mon Dec 30 00:00:00 CST 2013
- 营业期限(有效期限、驻在期限)变更从:营业期限: 2003-1-16 至 2014-1-15
执照有效期限: 2003-1-16 至 2014-1-15变更为营业期限: 2003-1-16 至 2025-1-15执照有效期限: 2003-1-16 至 2025-1-15
- Wed May 22 00:00:00 CST 2013
- 从:注册号: 企合浙台总字*001269号变更为注册号: 331081400000187
- 陈君立 任 执行董事 职务
- 董鑫刚 任 监事 职务
- 高彩君 任 经理 职务