注册资金:人民币50万元
年营业额:人民币 501 万元/年 - 700万元/年
欢迎来到义乌市恒通缝纫设备有限公司网站, 具体地址是浙江 义乌市 义乌市义东路255号,联系人是刘朝良。
主要经营缝纫机设备; 中国杰克缝纫机系列; 日本凌志缝纫机系列; 日本凌志缝纫机系列; 兄弟缝纫机系列;中国台湾良机缝纫机系列; 上海狮涛牌断布机; 乐清包缝机系列。
未知。
- 公司地址:
- 浙江 义乌市 义乌市义东路255号
- 固定电话:
- 86 057985556798
- 联系人:
- 刘朝良先生()
- 移动电话:
- 13905899587
- 邮政编码:
- 322000
- 传真号码:
- 05795558097
企业经济性质 |
私营股份有限公司 |
法人代表或负责人 |
|
企业类型 |
经销批发 |
公司注册地 |
|
注册资金 |
|
成立时间 |
1985 |
员工人数 |
|
月产量 |
|
年营业额 |
|
年出口额 |
|
管理体系认证 |
|
主要经营地点 |
|
主要客户 |
|
厂房面积 |
|
是否提供OEM代加工 |
否 |
开户银行 |
|
银行帐号 |
|
主要市场 |
|
主营产品或服务 |
缝纫机设备; 中国杰克缝纫机系列; 日本凌志缝纫机系列; 日本凌志缝纫机系列; 兄弟缝纫机系列;中国台湾良机缝纫机系列; 上海狮涛牌断布机; 乐清包缝机系列 |
企业名称 |
义乌市恒通缝纫设备有限公司 |
统一社会信用代码 |
91330782797645550J |
登记状态 |
存续 |
住所 |
浙江省义乌市国际生产资料市场2楼20724、20725、20718 |
类型 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) |
法定代表人 |
刘兰珍 |
注册资本 |
310 万元人民币 |
成立日期 |
2007年01月19日 |
营业期限自 |
2007年01月19日 |
营业期限至 |
2017年01月18日 |
登记机关 |
义乌市工商行政* |
核准日期 |
2016年06月30日 |
经营范围 |
一般经营项目:缝纫设备及配件,塑料制品批发、零售。 |
- Thu Jun 30 00:00:00 CST 2016
- 从:注册号:330782000106191
组织机构代码证:797645550变更为统一社会信用代码:91330782797645550J
- Tue Jun 16 00:00:00 CST 2015
- 营业期限(有效期限、驻在期限)变更从:执照有效期限: 至变更为执照有效期限: 2007-01-19 至 2012-01-18
- Tue Jun 16 00:00:00 CST 2015
- 住所(营业场所、地址)变更从:住所: 义乌市原材料机械市场1363、1364号商位; 邮政编码: 322000; 电话: 13566730787;住所所在行政区划:稠城街道变更为住所: 浙江省义乌市国际生产资料市场2楼20724、20725、20718; 邮政编码: 322000; 电话: 13566730787;住所所在行政区划:城西街道
- Thu Sep 05 00:00:00 CST 2013
- 一般经营项目变更从:一般经营项目: 缝纫设备及配件批发、零售。变更为一般经营项目: 缝纫设备及配件,塑料制品批发、零售。
- Thu Sep 05 00:00:00 CST 2013
- 注册资本(金)变更从:50变更为310
- Thu Sep 05 00:00:00 CST 2013
- 投资人(股权)变更从:姓名: 刘海想; 出资额: 20; 百分比: 40%
姓名: 刘朝良; 出资额: 30; 百分比: 60%变更为姓名: 刘海想; 出资额: 124; 百分比: 40%姓名: 刘朝良; 出资额: 186; 百分比: 60%
- Thu Sep 05 00:00:00 CST 2013
- 实收资本变更从:50变更为310
- Thu Sep 05 00:00:00 CST 2013
- 营业期限(有效期限、驻在期限)变更从:执照有效期限: 至变更为执照有效期限: 2007-1-19 至 2012-1-18
- Wed Jan 11 00:00:00 CST 2012
- 营业期限(有效期限、驻在期限)变更从:营业期限: 2007-1-19 至 2012-1-18
执照有效期限: 至变更为营业期限: 2007-1-19 至 2017-1-18执照有效期限: 2007-1-19 至 2012-1-18
- Wed Jan 11 00:00:00 CST 2012
- 一般经营项目变更从:一般经营项目: 缝纫设备及配件批发、零售。(凡涉及许可证或专项审批的凭有效证件经营)变更为一般经营项目: 缝纫设备及配件批发、零售。
- 刘兰珍 任 执行董事 职务
- 刘海想 任 监事 职务
- 刘兰珍 任 经理 职务