厚生集团成立于1952年,是中国台湾*的上市公司,于1993年投资设立宁波厚生公司,注册资金2970万美元,公司**制作充气橡皮舟,空气床,帐篷,冲浪圈及其他充气制品,并生产PVC膜及PVC贴布革,产品销往欧美及东南亚市场.
欢迎来到宁波厚生(股份)有限公司网站, 具体地址是
浙江省宁波北仑区浙江 宁波市 宁波北仑江南出口加工贸易区,负责人是徐正冠 。
主要经营橡皮艇 帐篷.空气床 冲浪圈及其他充气制品 PVC膜 PVC贴布胶皮。
未知。
- 公司地址:
- 浙江省 宁波 北仑区 浙江 宁波市 宁波北仑江南出口加工贸易区
- 固定电话:
- 86-574-86175186
- 联系人:
- 王小美女士(业务部)
- 移动电话:
- 邮政编码:
- 315821
- 传真号码:
- 86-574-86179442
企业经济性质 |
个体经营 |
法人代表或负责人 |
徐正冠 |
企业类型 |
生产加工 |
公司注册地 |
宁波市 |
注册资金 |
|
成立时间 |
1993 |
员工人数 |
|
月产量 |
|
年营业额 |
|
年出口额 |
|
管理体系认证 |
|
主要经营地点 |
宁波北仑江南出口加工贸易区 |
主要客户 |
|
厂房面积 |
|
是否提供OEM代加工 |
否 |
开户银行 |
|
银行帐号 |
|
主要市场 |
宁波北仑江南出口加工贸易区 |
主营产品或服务 |
橡皮艇 帐篷.空气床 冲浪圈及其他充气制品 PVC膜 PVC贴布胶皮 |
企业名称 |
宁波厚生(股份)有限公司 |
统一社会信用代码 |
91330206610257647M |
登记状态 |
存续 |
住所 |
宁波市北仑区经三路28号 |
类型 |
有限责任公司(台港澳合资) |
法定代表人 |
徐正冠 |
注册资本 |
2100 万美元 |
成立日期 |
1992年12月21日 |
营业期限自 |
1992年12月21日 |
营业期限至 |
2042年12月20日 |
登记机关 |
宁波市北仑区市场监督* |
核准日期 |
2016年05月04日 |
经营范围 |
塑胶系列产品制造。 |
- Wed May 04 00:00:00 CST 2016
- 从:注册号:330200400047727
组织机构代码证:610257647变更为统一社会信用代码:91330206610257647M
- Fri May 14 00:00:00 CST 2010
- 变更注册号从:注册号: 企*浙甬总字*002327号变更为注册号: 330200400047727
- Wed May 12 00:00:00 CST 2010
- 组织机构变更从:姓名: 陈合熙; 证件名称: ; 证件号码: ********(D); 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 戴昇功; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 纪明福; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 徐正冠; 证件名称: ; 证件号码: ********(D); 性别: 男性; 职务: 董事长
姓名: 姚天宝; 证件名称: ; 证件号码: ********(B); 性别: 男性; 职务: 董事变更为姓名: 陈合熙; 证件名称: ; 证件号码: ********(D); 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 戴昇功; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 纪明福; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 徐正冠; 证件名称: ; 证件号码: ********(D); 性别: 男性; 职务: 董事长
- Wed May 12 00:00:00 CST 2010
- 经营范围(业务范围)变更从:经营范围: 塑胶系列产品制造,汽车货运。变更为经营范围: 塑胶系列产品制造。
- Tue Nov 23 00:00:00 CST 2004
- 营业期限(有效期限、驻在期限)变更从:经营起始日期: 1992-12-21 经营截止日期: 2042-12-20; 执照有效期限起始日期: 1992-12-21 执照有效期限截止日期: 2004-12-2; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期:变更为经营起始日期: 1992-12-21 经营截止日期: 2042-12-20; 执照有效期限起始日期: 1992-12-21 执照有效期限截止日期: 2042-12-20; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期:
- Fri Sep 03 00:00:00 CST 2004
- 营业期限(有效期限、驻在期限)变更从:经营起始日期: 1992-12-21 经营截止日期: 2042-12-20; 执照有效期限起始日期: 1992-12-21 执照有效期限截止日期: 2042-12-20; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期:变更为经营起始日期: 1992-12-21 经营截止日期: 2042-12-20; 执照有效期限起始日期: 1992-12-21 执照有效期限截止日期: 2004-12-2; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期:
- Fri Sep 03 00:00:00 CST 2004
- 投资人(股权)变更从:企业名称: 中国香港京邦实业有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 297; 百分比: 14.85%; 住所: ; 法人性质:变更为企业名称: 中国香港京邦实业有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 297; 百分比: 14.14%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
- Fri Sep 03 00:00:00 CST 2004
- 投资人(股权)变更从:企业名称: 中国香港名律实业有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 240; 百分比: 12%; 住所: ; 法人性质:变更为企业名称: 中国香港名律实业有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 240; 百分比: 11.43%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
- Fri Sep 03 00:00:00 CST 2004
- 投资人(股权)变更从:企业名称: 中国香港怡杰实业有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 150; 百分比: 7.5%; 住所: ; 法人性质:变更为企业名称: 中国香港怡杰实业有限公司; 法定代表人: ; 出资额: 150; 百分比: 7.14%; 住所: ; 法人性质: 企业法人
- Fri Sep 03 00:00:00 CST 2004
- 注册资本(金)变更从:2000变更为2100
- 徐正冠 任 董事长 职务
- 陈合熙 任 董事 职务
- 戴昇功 任 董事 职务
- 纪明福 任 董事 职务