余姚市云环富利达电子有限公司座落在浙江省余姚市西北部,西距杭州120公里,东距宁波80公里,北靠杭州湾,南接329国道。公司始建于1998年,是**从事电线电缆、插头插座、电线组件、耦合器、器具开关、灯具、灯座及小家电开发生产一家民营企业。公司产品已获得地区的CCC(CCEE);美国的UL、CUL;德国的VDE、GS;日本的PSE;法国的NF;荷兰的KEMA等十九个地区的*认证。产品**欧洲、美洲、澳洲、中东、南非等十多个地区和地区。公司全体员工热忱欢迎海内外客户光临指导,洽谈业务。
欢迎来到宁波合旺电器有限公司网站, 具体地址是浙江 余姚市 泗门镇泗北工业区,负责人是施黎明 。
主要经营电源线;插头;插座;连接线;线束。
未知。
- 公司地址:
- 浙江 余姚市 泗门镇泗北工业区
- 固定电话:
- 86 574 62125698
- 联系人:
- 傅霖杰先生(销售部 销售经理)
- 移动电话:
- 15869553222
- 邮政编码:
- 315472
- 传真号码:
- 057462160729
企业经济性质 |
港、澳、台商独资经营企业 |
法人代表或负责人 |
施黎明 |
企业类型 |
生产加工 |
公司注册地 |
浙江余姚 |
注册资金 |
|
成立时间 |
2005 |
员工人数 |
|
月产量 |
|
年营业额 |
|
年出口额 |
|
管理体系认证 |
|
主要经营地点 |
泗门镇小路下 |
主要客户 |
|
厂房面积 |
|
是否提供OEM代加工 |
否 |
开户银行 |
|
银行帐号 |
|
主要市场 |
泗门镇小路下 |
主营产品或服务 |
电源线;插头;插座;连接线;线束 |
企业名称 |
宁波合旺电器有限公司 |
统一社会信用代码 |
913302817685257364 |
登记状态 |
存续 |
住所 |
浙江省余姚市泗门镇小路下村 |
类型 |
有限责任公司(台港澳法人独资) |
法定代表人 |
陈招娣 |
注册资本 |
25 万美元 |
成立日期 |
2005年01月11日 |
营业期限自 |
2005年01月11日 |
营业期限至 |
2025年01月10日 |
登记机关 |
余姚市市场监督* |
核准日期 |
2016年02月03日 |
经营范围 |
小家电、汽车附件、插头、插座、电线电缆、电源线、照明电器、文具用品、塑料制品、塑料造粒、塑料机械、金属拉丝、非金属模具的制造、加工 |
- Wed Feb 03 00:00:00 CST 2016
- 营业期限(有效期限、驻在期限)变更从:营业期限: 2005-1-11 至 2016-1-10
执照有效期限: 2005-1-11 至 2016-1-10变更为营业期限: 2005-1-11 至 2025-1-10
执照有效期限: 2005-1-11 至 2025-1-10
- Fri Dec 18 00:00:00 CST 2015
- 从:注册号:330200400062403
组织机构代码证:无变更为统一社会信用代码:913302817685257364
- Wed Jul 10 00:00:00 CST 2013
- 法定代表人(负责人、董事长、**代表)变更从:沈丽敏变更为陈招娣
- Wed Jul 10 00:00:00 CST 2013
- 组织机构变更从:姓名: 沈丽敏; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 施黎明; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 副董事长
姓名: 施文奎; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事变更为姓名: 陈招娣; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 董事长
姓名: 吴迪如; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男性; 职务: 董事
姓名: 徐蓉仙; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 女性; 职务: 副董事长
- Fri Jun 03 00:00:00 CST 2011
- 变更注册号从:注册号: 企*浙甬总字*008895号变更为注册号: 330200400062403
- Wed Jan 26 00:00:00 CST 2005
- 营业期限(有效期限、驻在期限)变更从:经营起始日期: 2005-1-11 经营截止日期: 2016-1-10; 执照有效期限起始日期: 2005-1-11 执照有效期限截止日期: 2005-4-10; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期:变更为经营起始日期: 2005-1-11 经营截止日期: 2016-1-10; 执照有效期限起始日期: 2005-1-11 执照有效期限截止日期: 2006-1-10; 驻在期限起始日期: 驻在期限截止日期:
- 陈招娣 任 董事长 职务
- 徐蓉仙 任 副董事长 职务
- 吴迪如 任 董事 职务