杭州桐庐天缘笔业有限公司座落在风景秀丽的天目溪畔,地处杭州至千岛湖的交通要道。是一家**从事制笔的外贸产家,各项指标均居**业**。 杭州桐庐天缘笔业有限公司创建于1984年,现有固定资产3000余万,公司占地面积万余平方米,员工200余人。该厂主要生产**、中档圆珠笔、中性笔。现有不同的品种和规格达20余种,也可根据外商的不同需求而设计生产。产品**西欧和东南亚十几个地区和地区。**南京、广州、深圳、山东、石家庄、浙江、哈尔滨等全国各大城市。年产量达6000余万支。产品深受国内客户和海外客商的欢迎与**。 该厂现有国内90年代的先进设备卧式制笔机10台,立式制笔机19台。并拥有电脑、监控、空调等现代化的科学管理设备。现有从事**技术人员占整个员工队伍的30%以上,具有较强的技术力量和生产能力。由于在产品质量上的严格把关和产品款式的新颖*特。近年来,先后被上级有关部门评为“B类财税企业”“重合同守信用单位”“质量信得过单位”“先进私营企业”、“2002年先进工业企业”、“2002年**工业企业”等荣誉称号。 公司追求质量**、信誉**、服务**,欢迎有意合作伙伴莅临参观、考察。 至此,董事长陈志光先生率全体员工竭诚欢迎国内各界人士及海外客商来公司光临指导,互惠互利,共创制笔大业。
欢迎来到桐庐天缘笔业有限公司网站, 具体地址是浙江 桐庐县 分水镇东溪工业园区,负责人是陈志光 。
主要经营圆珠笔;中性笔;广告笔等;促销笔;球笔;金属笔。
未知。
- 公司地址:
- 浙江 桐庐县 分水镇东溪工业园区
- 固定电话:
- 86 0571 64332055
- 联系人:
- 陈丽君女士(贸易部 经理)
- 移动电话:
- 13968067298
- 邮政编码:
- 311519
- 传真号码:
- 057164332222
企业经济性质 |
有限责任公司 |
法人代表或负责人 |
陈志光 |
企业类型 |
生产加工 |
公司注册地 |
杭州市桐庐县分水镇 |
注册资金 |
|
成立时间 |
2002 |
员工人数 |
|
月产量 |
|
年营业额 |
|
年出口额 |
|
管理体系认证 |
|
主要经营地点 |
分水镇东溪工业园区 |
主要客户 |
|
厂房面积 |
|
是否提供OEM代加工 |
否 |
开户银行 |
|
银行帐号 |
|
主要市场 |
分水镇东溪工业园区 |
主营产品或服务 |
圆珠笔;中性笔;广告笔等;促销笔;球笔;金属笔 |
企业名称 |
桐庐天缘笔业有限公司 |
统一社会信用代码 |
91330122739230891Q |
登记状态 |
存续 |
住所 |
分水镇东溪工业园区 |
类型 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) |
法定代表人 |
陈志光 |
注册资本 |
500 万元人民币 |
成立日期 |
2002年05月27日 |
营业期限自 |
2002年05月27日 |
营业期限至 |
2032年05月26日 |
登记机关 |
杭州市桐庐县工商行政* |
核准日期 |
2016年06月13日 |
经营范围 |
一般经营项目:生产、销售圆珠笔、水笔、中性笔、文具;销售塑料粒子;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但地区限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(经营范围中涉及许可证的项目凭证经营) |
- Mon Jun 13 00:00:00 CST 2016
- 从:注册号:330122000056007
组织机构代码证:无变更为统一社会信用代码:91330122739230891Q
- Mon Nov 18 00:00:00 CST 2013
- 营业期限(有效期限、驻在期限)变更从:执照有效期限: 2002-5-27 至 2012-5-26;
股东: 陈丽君, 150万; 刘莲香, 150万; 陈志光, 200万;变更为执照有效期限: 至 ; 股东: 陈丽君, 150万; 陈丽萍, 150万; 陈志光, 200万;
- Wed Apr 11 00:00:00 CST 2012
- 变更注册号从:注册号: 3301222000808;
营业期限: 2002-5-27 至 2012-5-26;变更为注册号: 330122000056007; 营业期限: 2002-5-27 至 2032-5-26;
- Tue Jan 06 00:00:00 CST 2004
- 经营范围(业务范围)变更从:主营:生产、销售圆珠笔、水笔、中性笔、文具;销售塑料粒子。(经营范围中涉及许可证的项目凭证经营);变更为主营:生产、销售圆珠笔、水笔、中性笔、文具;销售塑料粒子;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务,但地区限定公司经或禁止进出口的商品及技术除外。(经营范围中涉及许可证的项目凭证经营);
- 陈志光 任 执行董事兼总经理 职务
- 刘莲香 任 监事 职务