注册资金:人民币 50.00 万
欢迎来到余姚市凯博塑化有限公司网站, 具体地址是浙江 余姚市余姚中国塑料城舜汇东路112号,联系人是黄风陶。
主要经营PA; PC; PC/ABS; PET; PP;。
未知。
- 公司地址:
- 浙江 余姚市余姚中国塑料城舜汇东路112号
- 固定电话:
- 86-0574-62535968
- 联系人:
- 黄风陶先生(总经办销售经理)
- 移动电话:
- 13685825406
- 邮政编码:
- 315400
- 传真号码:
- 057462539199
企业经济性质 |
有限责任公司 |
法人代表或负责人 |
|
企业类型 |
其他 |
公司注册地 |
|
注册资金 |
|
成立时间 |
2007 |
员工人数 |
|
月产量 |
|
年营业额 |
|
年出口额 |
|
管理体系认证 |
|
主要经营地点 |
|
主要客户 |
|
厂房面积 |
|
是否提供OEM代加工 |
否 |
开户银行 |
|
银行帐号 |
|
主要市场 |
|
主营产品或服务 |
PA; PC; PC/ABS; PET; PP; |
企业名称 |
余姚市凯博塑化有限公司 |
统一社会信用代码 |
91330281796024314T |
登记状态 |
存续 |
住所 |
余姚市舜汇东路91号 |
类型 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) |
法定代表人 |
黄风陶 |
注册资本 |
50 万元人民币 |
成立日期 |
2007年01月05日 |
营业期限自 |
2007年01月05日 |
营业期限至 |
2019年10月10日 |
登记机关 |
余姚市市场监督* |
核准日期 |
2016年10月19日 |
经营范围 |
一般经营项目:塑料原料、化工原料(除危险化学品)、建筑材料、塑料制品的批发、零售。 |
- Wed Oct 19 00:00:00 CST 2016
- 营业期限(有效期限、驻在期限)变更从:营业期限: 2007-1-5 至 2016-11-3变更为营业期限: 2007-1-5 至 2019-10-10
- Wed Oct 19 00:00:00 CST 2016
- 从:注册号:330281000017939
组织机构代码证:796024314变更为统一社会信用代码:91330281796024314T
- Tue Nov 19 00:00:00 CST 2013
- 营业期限(有效期限、驻在期限)变更从:营业期限: 2007-1-5 至 2013-11-8变更为营业期限: 2007-1-5 至 2016-11-3
- Tue Nov 19 00:00:00 CST 2013
- 住所(营业场所、地址)变更从:住所: 余姚市舜汇东路112号; 邮政编码: 315400; 电话: 13376885658;住所所在行政区划:凤山街道变更为住所: 余姚市舜汇东路91号; 邮政编码: 315400; 电话: 13376885658;住所所在行政区划:凤山街道
- Thu Mar 17 00:00:00 CST 2011
- 营业期限(有效期限、驻在期限)变更从:营业期限: 2007-1-5 至 2017-1-4变更为营业期限: 2007-1-5 至 2013-11-8
- Thu Mar 17 00:00:00 CST 2011
- 住所(营业场所、地址)变更从:住所: 余姚市塑料城D幢9号; 邮政编码: 315400; 电话: 13376885658;住所所在行政区划:凤山街道变更为住所: 余姚市舜汇东路112号; 邮政编码: 315400; 电话: 13376885658;住所所在行政区划:凤山街道
- Mon Dec 01 00:00:00 CST 2008
- 住所(营业场所、地址)变更从:住所: 余姚市中国塑料城A-90号; 邮政编码: 315400; 电话: 13376885658;住所所在行政区划:凤山街道变更为住所: 余姚市塑料城D幢9号; 邮政编码: 315400; 电话: 13376885658;住所所在行政区划:凤山街道
- Wed Nov 21 00:00:00 CST 2007
- 法定代表人(负责人、董事长、**代表)变更从:姓名: 付书平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事兼总经理
姓名: 李伟东; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事变更为姓名: 陈立平; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 监事
姓名: 黄风陶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 执行董事
姓名: 黄风陶; 证件名称: ; 证件号码: ********; 性别: 男; 职务: 总经理
- Wed Nov 21 00:00:00 CST 2007
- 改制变更从:无变更为无
- Wed Nov 21 00:00:00 CST 2007
- 投资人(股权)变更从:姓名: 李伟东; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 20; 百分比: 40%
姓名: 付书平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 30; 百分比: 60%变更为姓名: 陈立平; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 12; 百分比: 24%
姓名: 汤凤清; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 12.5; 百分比: 25%
姓名: 黄风陶; 性别: ; 住所: ; 证件名称: ; 证件号码: ********; 出资额: 25.5; 百分比: 51%
- 黄风陶 任 执行董事 职务
- 陈立平 任 监事 职务
- 黄风陶 任 总经理 职务