注册资金:人民币150万元
注册资金:人民币150万元
注册资金:人民币150万元
欢迎来到秦皇岛鑫海食品有限公司网站, 具体地址是
重庆市河北 昌黎县 昌黎县团林乡团林中村,联系人是李妍。
主要经营青豆; 玉米; 水产品及农产品。
未知。
- 公司地址:
- 重庆市 河北 昌黎县 昌黎县团林乡团林中村
- 固定电话:
- 0335 2269666
- 联系人:
- 李妍先生()
- 移动电话:
- 15068163170
- 邮政编码:
- 066600
- 传真号码:
- 03352269923
企业经济性质 |
中外合资经营企业 |
法人代表或负责人 |
|
企业类型 |
经销批发 |
公司注册地 |
|
注册资金 |
|
成立时间 |
2005 |
员工人数 |
|
月产量 |
|
年营业额 |
|
年出口额 |
|
管理体系认证 |
|
主要经营地点 |
|
主要客户 |
|
厂房面积 |
|
是否提供OEM代加工 |
否 |
开户银行 |
|
银行帐号 |
|
主要市场 |
|
主营产品或服务 |
青豆; 玉米; 水产品及农产品 |
企业名称 |
秦皇岛鑫海食品有限公司 |
统一社会信用代码 |
911303007698111871 |
登记状态 |
存续(在营、开业、在册) |
住所 |
秦皇岛市北戴河新区团林中村 |
类型 |
有限责任公司(中外合资) |
法定代表人 |
韩正国 |
注册资本 |
2700**民币 |
成立日期 |
2005年1月19日 |
营业期限自 |
2005年1月19日 |
营业期限至 |
2025年1月18日 |
登记机关 |
秦皇岛市工商行政* |
核准日期 |
2016年7月11日 |
经营范围 |
水产品的养殖;海参、对虾、河豚的育苗;水产品的冷冻、速冻其他食品(速冻其他类食品)加工、销售;货物进出口**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
- 2016年7月11日
- 章程修正案备案从:无变更为2016-06-20 章程修正案
- 2016年7月11日
- 财务负责人从:赵学华变更为赵学华
- 2016年7月11日
- 联络员备案从:杨淋 备案手机:*****变更为林瑶瑶 备案手机:*****
- 2016年7月11日
- 住所变更从:河北省秦皇岛市昌黎县团林乡团林中村变更为秦皇岛市北戴河新区团林中村
- 2016年5月3日
- 章程修正案备案从:无变更为2016-04-10 章程修正案
- 2016年5月3日
- 经营范围变更从:水产品的养殖(水域滩涂养殖使用证有效期至2016年6月15日),海参、对虾、河豚的育苗(水产苗种生产经营许可证有效期至2017年8月11日),水产品的冷冻、速冻其他食品(速冻其他类食品)加工、销售(全国工业产品生产许可证有效期至2016年7月11日)。变更为水产品的养殖;海参、对虾、河豚的育苗;水产品的冷冻、速冻其他食品(速冻其他类食品)加工、销售;货物进出口**(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
- 2016年5月3日
- 联络员备案从:赵学华 备案手机:*****变更为杨淋 备案手机:*****
- 2014年8月25日
- 经营范围变更从:水产品的冷冻、速冻其他食品(速冻其他类食品)加工、销售(全国工业产品生产许可证有效期至2016年7月11日)。变更为水产品的养殖(水域滩涂养殖使用证有效期至2016年6月15日),海参、对虾、河豚的育苗(水产苗种生产经营许可证有效期至2017年8月11日),水产品的冷冻、速冻其他食品(速冻其他类食品)加工、销售(全国工业产品生产许可证有效期至2016年7月11日)。
- 2014年5月30日
- 投资者名称(姓名)变更从:昌黎县鑫海水产品加工有限公司;美国亚美实业有限公司变更为秦皇岛鑫海水产品加工有限公司;美国亚美实业有限公司
- 2014年5月30日
- 章程修正案备案从:无变更为2014-05-25 章程修正案
- 2014年5月30日
- 经营范围变更从:水产品的冷冻、速冻其他食品(速冻其他类食品)加工、销售(全国工业产品生产许可证有效期至2016年7月11日)。变更为水产品的冷冻、速冻其他食品(速冻其他类食品)加工、销售(全国工业产品生产许可证有效期至2016年7月11日)。
- 2014年5月30日
- 注册资本(金)变更从:150.0000**民币变更为2700.0000**民币
- 2014年5月30日
- 投资人(股权)变更从:昌黎县鑫海水产品加工有限公司 出资 82.5000**民币;美国亚美实业有限公司 出资 0.0000**民币变更为秦皇岛鑫海水产品加工有限公司 出资 2632.5000**民币;美国亚美实业有限公司 出资 67.5000**民币
- 2014年5月30日
- 投资总额变更从:150.0000**民币变更为2700.0000**民币
- 计艳茹 任 董事 职务
- 韩正国 任 董事长 职务
- 陈长久 任 董事 职务
- 任 职务