注册资金:人民币50万元
欢迎来到杭州联峰印务有限公司网站, 具体地址是
浙江省杭州西湖区浙江 杭州市 杭州西湖区三墩镇五里塘路,联系人是陈高友。
主要经营国际信封; 特快专递信封; 信纸; 包裹详情单; 档案袋; 包装盒; 无碳联单; 彩打联单;手提袋; 筷套; 牙签套; 说明书; 样本。
未知。
- 公司地址:
- 浙江省 杭州 西湖区 浙江 杭州市 杭州西湖区三墩镇五里塘路
- 固定电话:
- 86 0571 88958483
- 联系人:
- 陈高友先生(经理室 经理)
- 移动电话:
- 13396710752
- 邮政编码:
- 310030
- 传真号码:
- 057188958483
企业经济性质 |
其他有限责任公司 |
法人代表或负责人 |
|
企业类型 |
生产加工 |
公司注册地 |
|
注册资金 |
|
成立时间 |
2003 |
员工人数 |
|
月产量 |
|
年营业额 |
|
年出口额 |
|
管理体系认证 |
|
主要经营地点 |
|
主要客户 |
|
厂房面积 |
|
是否提供OEM代加工 |
否 |
开户银行 |
|
银行帐号 |
|
主要市场 |
|
主营产品或服务 |
国际信封; 特快专递信封; 信纸; 包裹详情单; 档案袋; 包装盒; 无碳联单; 彩打联单;手提袋; 筷套; 牙签套; 说明书; 样本 |
企业名称 |
杭州联峰印务有限公司 |
统一社会信用代码 |
913301067544090806 |
登记状态 |
存续 |
住所 |
杭州市西湖区三墩镇五里塘村 |
类型 |
私营有限责任公司(自然人控股或私营性质企业控股) |
法定代表人 |
陈高友 |
注册资本 |
200 万元人民币 |
成立日期 |
2003年09月26日 |
营业期限自 |
2003年09月26日 |
营业期限至 |
2023年09月25日 |
登记机关 |
杭州市西湖区工商行政* |
核准日期 |
2016年11月22日 |
经营范围 |
许可经营项目:服务:其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷)。 |
- Tue Nov 22 00:00:00 CST 2016
- 从:注册号:330106000093635
组织机构代码证:754409080变更为统一社会信用代码:913301067544090806
- Tue Nov 22 00:00:00 CST 2016
- 住所(营业场所、地址)变更从:住所: 西湖区三墩镇五里塘村;
许可经营项目: 服务:其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷,有效期至2015年11月30日)。;
执照有效期限: 2003/9/26 至 2013/9/25;变更为住所: 杭州市西湖区三墩镇五里塘村;
许可经营项目: 服务:其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷)。;
执照有效期限: 2003/9/26 至 2023/9/25;
- Sun Apr 07 00:00:00 CST 2013
- 许可经营项目变更从:许可经营项目: 服务:其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷,有效期至2012年12月31日)。;变更为许可经营项目: 服务:其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷,有效期至2015年11月30日)。;
- Fri Nov 25 00:00:00 CST 2011
- 注册资本(金)变更从:注册资本: 50**民币元;
实收资本: 50**民币元;
股东: 周文英, 20万; 陈高友, 30万;变更为注册资本: 200**民币元; 实收资本: 200**民币元; 股东: 周文英, 20万; 陈高友, 180万;
- Mon Feb 21 00:00:00 CST 2011
- 一般经营项目变更从:一般经营项目: 服务:其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷,有效期至2010年11月30日);其他*报经审批的一切合法项目***;变更为一般经营项目: ;
- Tue Jun 23 00:00:00 CST 2009
- 行业代码变更从:行业: 其他服务业;
经营范围: 服务:其他印刷品印刷,其他*报经审批的一切合法项目***;
注册号: 3301062005637;
营业期限: 2003-9-26 至 2013-9-25;
股东: 陈高洪, 10万; 周文英, 10万; 陈高友, 30万;
组织机构: 陈高友 职务: 执行董事兼总经理; 陈高友 职务: 执行董事兼总经理; 周文英 职务: 监事;变更为行业: 装订及其他印刷服务活动; 经营范围: 服务:其他印刷品印刷(不含出版物、包装装潢印刷品印刷,有效期至2010年11月30日);其他*报经审批的一切合法项目***; 注册号: 330106000093635; 营业期限: 2003-9-26 至 2023-9-25; 股东: 周文英, 20万; 陈高友, 30万; 组织机构: 陈高友 职务: 执行董事兼总经理; 周文英 职务: 监事;
- 陈高友 任 执行董事兼总经理 职务
- 周文英 任 监事 职务